王大南,跨省履新
资讯
2024-01-11
236
近日,王大南跨省出任青海省委常委引发关注。
据青海卫视《青海新闻联播》消息:4月24日上午,青海省委召开务虚会暨中心组专题理论研讨会。省委书记信长星主持会议并讲话。省委副书记、代省长吴晓军,省委副书记訚柏出席。
新闻画面显示,辽宁省葫芦岛市委原书记王大南参加会议。
4月27日,青海省人大常委会发布公告,确认王大南的省十三届人大代表资格有效。此前,王大南任辽宁省葫芦岛市委书记。此次跨省履新青海,出任省委常委。
官方履历显示,王大南出生于1972年10月,博士,教授,长期在医疗卫生领域工作,曾任中国医科大学副校长、附属盛京医院党委书记。
2012年,40岁的他任辽宁省卫生厅党组书记、厅长,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任,机构改革后任辽宁省卫计委主任(省医改办主任)。
2018年2月,王大南任辽宁省科技厅厅长。2020年6月,他重回卫生系统,任辽宁省卫健委党组书记、提名主任,8月,任辽宁省卫健委主任。
2021年3月15日,葫芦岛市领导干部大会上宣布:王大南同志任葫芦岛市委书记。当时他曾表示,坚持严字当头,坚决扛起管党治党的政治责任。带头廉洁自律,履行全面从严治党第一责任人责任,抓好班子、带好队伍,营造干事创业的良好氛围,持续打造葫芦岛风清气正、山清水秀的政治生态。
王大南简历
王大南 资料图
王大南,男,汉族,1972年10月出生,1996年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,博士,教授。
2002年1月任中国医科大学团委书记(副处级);
2003年7月任中国医科大学人事处副处长;
2003年10月任中国医科大学人事处副处长、人才交流服务中心主任。
2004年7月任中国医科大学人事处处长、人才交流服务中心主任;
2009年1月任中国医科大学第二临床学院(附属盛京医院)党委书记、副院长;
2010年10月任中国医科大学副校长;
2012年5月任辽宁省卫生厅党组书记、副厅长;
2012年10月至2012年12月,任辽宁省卫生厅党组书记、副厅长,提名为辽宁省卫生厅厅长人选,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任;
2012年12月至2018年2月,任辽宁省卫生厅党组书记、厅长,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任。辽宁省卫生和计划生育委员会党组书记、主任(省医改办主任);
2018年2月至2020年6月任辽宁省科学技术厅党组书记、厅长;
2020年6月任辽宁省卫生健康委员会党组书记、提名主任人选;
2020年8月任辽宁省卫生健康委员会党组书记、主任;
2021年3月任辽宁省葫芦岛市委书记;
2022年4月任青海省委常委。
来源:中宏网综合
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
近日,王大南跨省出任青海省委常委引发关注。
据青海卫视《青海新闻联播》消息:4月24日上午,青海省委召开务虚会暨中心组专题理论研讨会。省委书记信长星主持会议并讲话。省委副书记、代省长吴晓军,省委副书记訚柏出席。
新闻画面显示,辽宁省葫芦岛市委原书记王大南参加会议。
4月27日,青海省人大常委会发布公告,确认王大南的省十三届人大代表资格有效。此前,王大南任辽宁省葫芦岛市委书记。此次跨省履新青海,出任省委常委。
官方履历显示,王大南出生于1972年10月,博士,教授,长期在医疗卫生领域工作,曾任中国医科大学副校长、附属盛京医院党委书记。
2012年,40岁的他任辽宁省卫生厅党组书记、厅长,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任,机构改革后任辽宁省卫计委主任(省医改办主任)。
2018年2月,王大南任辽宁省科技厅厅长。2020年6月,他重回卫生系统,任辽宁省卫健委党组书记、提名主任,8月,任辽宁省卫健委主任。
2021年3月15日,葫芦岛市领导干部大会上宣布:王大南同志任葫芦岛市委书记。当时他曾表示,坚持严字当头,坚决扛起管党治党的政治责任。带头廉洁自律,履行全面从严治党第一责任人责任,抓好班子、带好队伍,营造干事创业的良好氛围,持续打造葫芦岛风清气正、山清水秀的政治生态。
王大南简历
王大南 资料图
王大南,男,汉族,1972年10月出生,1996年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,博士,教授。
2002年1月任中国医科大学团委书记(副处级);
2003年7月任中国医科大学人事处副处长;
2003年10月任中国医科大学人事处副处长、人才交流服务中心主任。
2004年7月任中国医科大学人事处处长、人才交流服务中心主任;
2009年1月任中国医科大学第二临床学院(附属盛京医院)党委书记、副院长;
2010年10月任中国医科大学副校长;
2012年5月任辽宁省卫生厅党组书记、副厅长;
2012年10月至2012年12月,任辽宁省卫生厅党组书记、副厅长,提名为辽宁省卫生厅厅长人选,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任;
2012年12月至2018年2月,任辽宁省卫生厅党组书记、厅长,兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任。辽宁省卫生和计划生育委员会党组书记、主任(省医改办主任);
2018年2月至2020年6月任辽宁省科学技术厅党组书记、厅长;
2020年6月任辽宁省卫生健康委员会党组书记、提名主任人选;
2020年8月任辽宁省卫生健康委员会党组书记、主任;
2021年3月任辽宁省葫芦岛市委书记;
2022年4月任青海省委常委。
来源:中宏网综合
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!